Ymddiriedolwyr EAST LONDON COMMUNITY BAND
Rhif yr elusen: 1142255
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leigh Bernard Henson | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Atalanta Eloise Hersey | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Mossop | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
Suzanne Victoria Gorman | Ymddiriedolwr | 10 October 2015 |
|
|
||||
JONATHAN TICHER | Ymddiriedolwr | 06 June 2011 |
|
|
||||
RICHARD COLIN PEAT | Ymddiriedolwr | 06 June 2011 |
|
|
||||
ROBERT WHITTLE | Ymddiriedolwr | 17 March 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.