Hanes ariannol REMNANT CHURCH LONDON

Rhif yr elusen: 1141453
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019
Cyfanswm Incwm Gros £7.97k £9.88k £10.00k £9.72k £9.78k
Cyfanswm gwariant £8.00k £9.46k £10.93k £9.72k £10.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A