Hanes ariannol A J BELL TRUST
Rhif yr elusen: 1141269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £416.65k | £684.87k | £292.95k | £659.79k | £166.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £356.55k | £298.54k | £193.25k | £35.09k | £371.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £670.87k | N/A | £622.49k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £14.00k | N/A | £37.30k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £298.54k | N/A | £35.09k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.08k | N/A | £7.43k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £296.64k | N/A | £26.82k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.