THE ALBERT AND ELIZABETH CLARK CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1141019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of financial support to charities, societies and institutions in the UK to relieve poverty, the advancement of education, the advancement of religion, the relief of sickness and distress and such other charitable purposes beneficial to the community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £46,354
Cyfanswm gwariant: £61,685

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Mawrth 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jacqueline Ann Slora Ymddiriedolwr 04 February 2025
RICHARD CADBURY CHARITABLE TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 102 diwrnod
DAVID GERALD SLORA Ymddiriedolwr 04 October 2018
RICHARD CADBURY CHARITABLE TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 102 diwrnod
ST VILLE CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
NICK CRONIN Ymddiriedolwr 31 January 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £41.14k £40.90k £43.59k £48.18k £46.35k
Cyfanswm gwariant £49.14k £138.02k £124.05k £104.79k £61.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 10 Chwefror 2025 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 10 Chwefror 2025 5 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 28 Awst 2024 205 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

28 Awst 2024 205 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 31 Mawrth 2022 54 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

31 Mawrth 2022 54 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 25 Chwefror 2021 20 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 25 Chwefror 2021 20 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Maple Close
BROMYARD
HR7 4LQ
Ffôn:
01885488160
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael