ST AUSTELL METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1141712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Supporting the Methodist Churches in the St Austell Circuit of the Cornwall Methodist District

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Cyfanswm incwm: £224,798
Cyfanswm gwariant: £246,549

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1136059 THE SACRED TRUST
  • 04 Mai 2011: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

79 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Paul Martyn Benney Cadeirydd 01 September 2021
Dim ar gofnod
Nigel John Young Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
JANET SUSAN MASSIAH Ymddiriedolwr 24 November 2024
Dim ar gofnod
ROSEMARY WEBB Ymddiriedolwr 23 October 2024
Dim ar gofnod
SHEILA ELIZABETH ALLEN Ymddiriedolwr 13 June 2024
Dim ar gofnod
Rosemary Heard Ymddiriedolwr 13 June 2024
Dim ar gofnod
Rev Stephen Michael Hatch Ymddiriedolwr 13 June 2024
Dim ar gofnod
JULIA ANNE HUBBARD Ymddiriedolwr 13 June 2024
St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
IVAN JOHN PHILLIPS Ymddiriedolwr 13 June 2024
FRIENDS OF RESCORLA
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN KEITH TRUSCOTT Ymddiriedolwr 25 April 2024
Dim ar gofnod
Rev PAULINE ANN WEST Ymddiriedolwr 13 March 2024
Dim ar gofnod
Valerie Dawn Cavey Ymddiriedolwr 11 March 2024
Dim ar gofnod
Charlotte Jane Field Ymddiriedolwr 07 December 2023
Dim ar gofnod
Chris Sturley Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Julie Elizabeth Passmore Ymddiriedolwr 14 September 2023
Dim ar gofnod
Elwyn Moreton Ymddiriedolwr 16 March 2023
Dim ar gofnod
Laura Jean Mitchell Ymddiriedolwr 16 March 2023
Dim ar gofnod
Jo-Anne Petzing Ymddiriedolwr 16 March 2023
Dim ar gofnod
DEBORAH KATHRYN EADE Ymddiriedolwr 24 November 2022
St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
Jane Harris Ymddiriedolwr 24 November 2022
Dim ar gofnod
Kim Noel Briggs Ymddiriedolwr 24 November 2022
Dim ar gofnod
Rev Iris Ruth Bray Ymddiriedolwr 01 September 2022
Cornwall and the Isles of Scilly Methodist District
Derbyniwyd: Ar amser
South West Peninsula Methodist District
Derbyniwyd: Ar amser
Sheila Nancy Joan Gill Ymddiriedolwr 09 June 2022
Dim ar gofnod
Brian William Palmer Ymddiriedolwr 10 March 2022
Dim ar gofnod
Karen Ann Hopkins Ymddiriedolwr 02 December 2021
Dim ar gofnod
Madge Mitchell Ymddiriedolwr 02 December 2021
Dim ar gofnod
FRANCES MARGARET WALKER Ymddiriedolwr 02 December 2021
St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
Frederick Maurice Jenkin Ymddiriedolwr 25 March 2021
Dim ar gofnod
Judy Uden Ymddiriedolwr 25 March 2021
Dim ar gofnod
Susan Williams Ymddiriedolwr 19 March 2020
Dim ar gofnod
Marion Joyce Curtis Ymddiriedolwr 19 March 2020
Dim ar gofnod
Karen Reynolds Ymddiriedolwr 19 March 2020
Dim ar gofnod
Gill Oxenham Ymddiriedolwr 19 March 2020
Dim ar gofnod
Mary Lightfoot Ymddiriedolwr 19 March 2020
Dim ar gofnod
Patrick Stephen Reynolds Ymddiriedolwr 19 March 2020
South West Peninsula Methodist District
Derbyniwyd: Ar amser
Annabelle Vera Coad Ymddiriedolwr 10 December 2018
Dim ar gofnod
Celia Jane Mitchell Ymddiriedolwr 03 December 2017
Dim ar gofnod
Peter Clive William Santo Warner Ymddiriedolwr 25 November 2017
Dim ar gofnod
Helen Lorraine Trudgeon Ymddiriedolwr 01 September 2017
Dim ar gofnod
JENNIFER SHIRLEY TAYLOR Ymddiriedolwr 28 March 2017
Cornwall and the Isles of Scilly Methodist District
Derbyniwyd: Ar amser
FOURWAYS
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH ANNE FOSTER Ymddiriedolwr 25 March 2017
Dim ar gofnod
Dianne Mary Whitford Ymddiriedolwr 25 March 2017
Dim ar gofnod
Peggy May Gill Ymddiriedolwr 25 March 2017
Dim ar gofnod
Patricia Jean Thomas Ymddiriedolwr 20 February 2017
Dim ar gofnod
GARETH BRAY MBE Ymddiriedolwr 29 July 2016
COSGARNE HALL LTD.
Derbyniwyd: Ar amser
HELEN SARAH BLAMEY Ymddiriedolwr 01 April 2016
Dim ar gofnod
JEANNETTE WARREN Ymddiriedolwr 09 March 2016
Dim ar gofnod
Angela Mary Richards Ymddiriedolwr 17 March 2015
Dim ar gofnod
Nicola Goudie Ymddiriedolwr 21 October 2014
Dim ar gofnod
LIZ BURROUGHS Ymddiriedolwr 01 September 2014
Dim ar gofnod
Rosemary Elizabeth Owens Ymddiriedolwr 04 July 2014
Dim ar gofnod
Susan Christine Laming-Le Tissier Ymddiriedolwr 10 June 2014
FRIENDS OF RESCORLA
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN FORTESCUE HUBBARD Ymddiriedolwr 14 March 2014
St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
EVA LYN HAWKEN Ymddiriedolwr 26 May 2013
Dim ar gofnod
DOROTHY PEARCE Ymddiriedolwr 10 September 2011
Dim ar gofnod
HENRY WILLIAMS HAWKEN Ymddiriedolwr 04 September 2011
Dim ar gofnod
ELIZABETH BARBARA ANNE ROGERS Ymddiriedolwr 02 September 2011
Dim ar gofnod
GEOFFREY COAD Ymddiriedolwr 18 August 2011
Dim ar gofnod
JONATHAN KENT Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
MARGARET ANN BAMPTON Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
TONY WARREN Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
MARJORIE JOAN KEAM Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
ALBERT JAMES SANDERS Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
MARGARET JOY MINEAR Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
ELIZABETH HEATHER JOHNS Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
DIANE ROBINS Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
FRANCES JEAN COLE Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
MARIA TRUSCOTT-ROBINS Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
CAROLE THORNTON Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
COLIN FRANKLYN JOHN GRIGG JP Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
WILLIAM MAX RICHARDS Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
ELIZABETH ANN HAWKEN Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
ETHEL EDNA YELLAND Ymddiriedolwr 30 March 2011
Dim ar gofnod
SUSAN BATTISON Ymddiriedolwr 30 March 2011
ROCHE VICTORY HALL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
William John Keast OBE Ymddiriedolwr 30 March 2011
ST AUSTELL CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
ST AUSTELL FESTIVAL OF MUSIC AND SPEECH
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTINE IVY HICKS Ymddiriedolwr 30 March 2011
THE BUGLE WVS DARBY AND JOAN CLUB
Derbyniwyd: Ar amser
BARBARA ANNE KEAST Ymddiriedolwr 30 March 2011
ST AUSTELL CHORAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
ST AUSTELL FESTIVAL OF MUSIC AND SPEECH
Derbyniwyd: Ar amser
St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
JEAN NORTHCOTT Ymddiriedolwr 30 March 2011
St John's with Trinity Trewoon Methodist Church
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM DENNIS MITCHELL Ymddiriedolwr 30 March 2011
NANPEAN PLAYING FIELDS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £262.11k £212.09k £433.72k £208.70k £224.80k
Cyfanswm gwariant £291.79k £289.15k £277.81k £266.96k £246.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 18 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 20 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 20 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 13 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 15 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 15 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 14 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 14 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 Eastbourne Road
ST. AUSTELL
Cornwall
PL25 4SZ
Ffôn:
07805 361090