Ymddiriedolwyr THE SANGHAPADIPA TEMPLE
Rhif yr elusen: 1141949
Up to date (15 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRA SUTAS PHUANGPHUA | Cadeirydd | 14 January 2018 |
|
|
||||
ANUWAT KHEMTHONG | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Robert Shepherd | Ymddiriedolwr | 03 November 2019 |
|
|
||||
Samai Davies | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|
||||
Wannapa Cooper | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Mayuree Lamb | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
NONGLAK DONOVAN | Ymddiriedolwr | 03 June 2013 |
|
|
||||
CHUTHARAT MORGAN | Ymddiriedolwr | 17 May 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.