K9FOCUS LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
K9focus is a rescue which has the sole aim of rescuing abused and abandoned dogs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Holmes | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Clare Sampton | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
IAN NORMAN BARNES | Ymddiriedolwr | 19 July 2011 |
|
|
||||
SILVJA Barnes | Ymddiriedolwr | 19 July 2011 |
|
|
||||
NICHOLAS HALL | Ymddiriedolwr | 13 May 2011 |
|
|
||||
LYNNE HALL | Ymddiriedolwr | 01 August 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.41k | £65.02k | £98.73k | £87.62k | £32.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.78k | £40.05k | £71.27k | £92.27k | £58.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £22.91k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £825 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 28 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/08/2010
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE:- (1) THE PROVISION OF CARE AND SHELTER FOR STRAY, NEGLECTED AND UNWANTED GERMAN SHEPHERD AND LARGE BREED DOGS TOGETHER WITH COMPANION ANIMALS OF ALL KINDS AND THE PROTECTION OF ANIMALS FROM ILL-USAGE, CRUELTY AND SUFFERING (2) TO PROVIDE MEDICAL TREATMENT AND ENDEAVOUR TO FIND SUITABLE HOMES FOR SUCH ANIMALS (3) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN MATTERS PERTAINING TO ANIMAL WELFARE IN GENERAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Shepherds View
St. Giles
Torrington
EX38 7JU
- Ffôn:
- 01769560928
- E-bost:
- lynne@k9focus.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window