ymddiriedolwyr THE CHRONIC GRANULOMATOUS DISORDER SOCIETY
Rhif yr elusen: 1143049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Byrne | Ymddiriedolwr | 02 August 2024 |
|
|
||||
Dr Ceri Louise Williams | Ymddiriedolwr | 02 August 2024 |
|
|
||||
Renee Seako Dijeng | Ymddiriedolwr | 02 August 2024 |
|
|
||||
Kumaresan Perampaladas | Ymddiriedolwr | 02 August 2024 |
|
|
||||
Joshua Dylan Stevens | Ymddiriedolwr | 07 June 2024 |
|
|
||||
Wayne Kitchener | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|||||
Alan George Keffler | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Chikai Lai | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|||||
Ning He | Ymddiriedolwr | 31 October 2015 |
|
|
||||
GEOFFREY CREAMER | Ymddiriedolwr | 24 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.