Hanes ariannol BOUNCE BACK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1144297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.13m | £2.11m | £2.08m | £2.99m | £3.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06m | £2.14m | £2.06m | £3.54m | £3.71m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £759.00k | N/A | £937.68k | £1.90m | £3.27m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £75.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £517.29k | £433.48k | £430.39k | £172.49k | £73.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £119.88k | £158.59k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.48m | £1.51m | £1.64m | £2.71m | £3.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £15 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £10.23k | £9 | £6.80k | £106.36k | £51.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.85m | £2.05m | £1.99m | £3.38m | £3.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £200.96k | £89.80k | £72.47k | £60.84k | £39.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.28k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.77k | £0 | £0 | £95.21k | £51.98k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.