Hanes ariannol NORTHWOOD AND DISTRICT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE

Rhif yr elusen: 1144907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £63.78k £36.90k £44.21k £75.08k £73.96k
Cyfanswm gwariant £60.41k £29.35k £46.59k £78.96k £75.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A