Hanes ariannol ACCESS PLYMOUTH LIMITED
Rhif yr elusen: 1143569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £293.41k | £284.42k | £308.36k | £268.63k | £344.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £283.12k | £255.00k | £228.44k | £284.80k | £331.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £168.80k | £168.80k | £168.80k | £168.79k | £128.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £44.95k | N/A | £3.70k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.