Hanes ariannol REFUGEE SUPPORT (DEVON) LTD
Rhif yr elusen: 1143884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £197.83k | £212.65k | £217.00k | £205.27k | £261.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.13k | £183.78k | £183.44k | £195.63k | £229.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £132.94k | £138.42k | £91.91k | £80.39k | £86.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.00k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.