ymddiriedolwyr ENCOMPASS SOUTHWEST
Rhif yr elusen: 1145286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERYL EVANS | Cadeirydd | 19 December 2011 |
|
|
||||
DUNCAN AFFLECK | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
NEIL CHRISTOPHER ROBERT WARBURTON | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
Liz Steele | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
STEPHEN AMOS CRESSWELL | Ymddiriedolwr | 25 January 2012 |
|
|
||||
IRENE MARGARET HOCKIN | Ymddiriedolwr | 19 December 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.