THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF PORTISHEAD

Rhif yr elusen: 1145151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship open to all. Provision of sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work. Teaching of Christianity. Taking religious assemblies in schools. Provision of a youth club with a Christian ethos. Promoting Christianity through meetings and literature. Provision of Christian activities for young families. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £283,150
Cyfanswm gwariant: £281,769

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mawrth 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 310122 EMMA HONNYWILL
  • 20 Rhagfyr 2011: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • PORTISHEAD CHURCH OF ENGLAND (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

20 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SYLVIA KNIGHTBRIDGE Ymddiriedolwr 11 May 2023
ANVIL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Graham Fiddler Ymddiriedolwr 11 May 2023
Dim ar gofnod
Mary Duncan Ymddiriedolwr 11 May 2023
Dim ar gofnod
Sarah Stevens Ymddiriedolwr 11 May 2023
Dim ar gofnod
Rev Lindsay Rachel Smith Ymddiriedolwr 02 October 2022
VULA AMEHLO TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Tonya Nixon Ymddiriedolwr 24 May 2022
Dim ar gofnod
Kathryn Benjamin Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Diane Jennifer Yeoman Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Jennifer Mary McDuff Ymddiriedolwr 18 May 2022
Dim ar gofnod
Bethanie Hobbs Ymddiriedolwr 20 May 2021
Dim ar gofnod
Olwyn Kiero Watson Ymddiriedolwr 20 May 2021
Dim ar gofnod
Amy Broyd Ymddiriedolwr 07 October 2020
Dim ar gofnod
Rosey Dimond Ymddiriedolwr 07 October 2020
Dim ar gofnod
Olufunmiso Adetokunbo Ojo Ymddiriedolwr 07 October 2020
Dim ar gofnod
Linda Mary Taylor Ymddiriedolwr 07 October 2020
Dim ar gofnod
Rev Mark Joseph Fuller Ymddiriedolwr 26 April 2018
Dim ar gofnod
Kathryn Elizabeth Phillips Ymddiriedolwr 25 April 2018
Dim ar gofnod
Gill Ogden Ymddiriedolwr 25 April 2018
Dim ar gofnod
Rob Eastwood Dewing Ymddiriedolwr 26 April 2017
ARCHDEACONRY OF BATH CLERICAL FAMILIES FUND
Derbyniwyd: Ar amser
KATHARINE CHAPPELL CHARITY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LEE ABBEY MOVEMENT
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Leonard Jeffery Ymddiriedolwr 30 April 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £479.07k £274.58k £296.25k £328.97k £283.15k
Cyfanswm gwariant £411.92k £313.44k £300.86k £312.14k £281.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 08 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 08 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 01 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 01 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 31 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 31 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 13 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. Barnabas Centre
West Hill
Portishead
BRISTOL
BS20 6LN
Ffôn:
01275846230