FFRINDIAU'R YSGOL YGG CAERFFILI

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The group organise summer and xmas fayres, discos, quiz nights and bbq's throughout the year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caerffili
Llywodraethu
- 10 Hydref 2011: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Crabtree | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Naomi Dyke | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
NINA AMPS | Ymddiriedolwr | 10 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/09/2019 | 19/09/2020 | 19/09/2021 | 19/09/2022 | 19/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.99k | £2.35k | £55 | £10.04k | £1.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.25k | £5.20k | £1.65k | £5.29k | £2.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 19 Medi 2023 | 12 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Medi 2022 | 26 Chwefror 2024 | 222 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 19 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Medi 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Medi 2020 | 18 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 19 Medi 2019 | 07 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 19 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ysgol Gynradd Gymraeg Caerffili
Pontygwindy Road
CAERPHILLY
CF83 3HG
- Ffôn:
- 02920 852531
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window