Hanes ariannol MIDLAND RAILWAY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 502278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.18m | £715.22k | £523.14k | £433.29k | £453.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £872.38k | £550.96k | £490.42k | £591.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.20k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.20k | £42.52k | £17.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £664.13k | £209.80k | £433.85k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £239.44k | £231.60k | £5.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £272.88k | £273.33k | £48.33k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4 | £486 | £920 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £34.22k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £426.13k | £76.33k | £84.68k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £588.51k | £411.25k | £337.57k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £534.95k | £461.12k | £213.39k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.79k | £27.31k | £12.06k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.