Hanes ariannol HIGH HOUSE PRODUCTION PARK LIMITED
Rhif yr elusen: 1145424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £565.23k | £448.59k | £351.96k | £508.57k | £580.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £716.63k | £571.18k | £431.42k | £539.29k | £744.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £19.30k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £174.53k | N/A | £8.00k | £9.90k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £87.49k | N/A | N/A | £100.87k | £43.37k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £471.79k | N/A | N/A | £406.42k | £532.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.94k | N/A | N/A | £1.28k | £4.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £689.15k | N/A | N/A | £504.92k | £709.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £27.49k | N/A | N/A | £34.37k | £34.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.