Hanes ariannol ST. JAMES'S PLACE CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1144606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.85m | £9.54m | £8.57m | £11.23m | £10.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.69m | £11.18m | £6.76m | £10.86m | £8.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £12.77m | £9.48m | £8.52m | £11.09m | £9.81m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.26k | £46.79k | £49.36k | £53.05k | £62.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.28k | £13.49k | £15 | £84.12k | £332.04k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £899.21k | £0 | £39.56k | £11.09m | £100.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.56m | £11.06m | £6.64m | £10.67m | £8.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £127.19k | £116.14k | £120.25k | £186.02k | £179.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £645.12k | £9.00k | £9.50k | £9.50k | £10.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £13.92m | £10.55m | £6.19m | £10.11m | £7.69m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.