Hanes ariannol LISLE MARSDEN CHILDCARE LIMITED
Rhif yr elusen: 1145656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £525.02k | £484.94k | £459.00k | £568.92k | £587.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £490.22k | £502.09k | £599.94k | £522.81k | £574.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £340.37k | £298.37k | £280.69k | £359.14k | £353.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.10k | N/A | N/A | £1.23k | £1.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £521.36k | N/A | N/A | £567.61k | £584.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £555 | N/A | N/A | £87 | £1.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £490.22k | N/A | N/A | £522.81k | £574.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.53k | N/A | N/A | £5.35k | £13.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.