MERSEY WEAVER DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 1145482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

As Scouts, we believe in preparing young people with skills for life. The Mersey Weaver Scout District supports Explorer Scout Units and the Scout Groups in Frodsham, Runcorn, Widnes and villages to encourage the young people to do more, learn more and be more. Each week, we support our members by providing the opportunity to enjoy fun and adventure while developing the skills they need to succeed

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £192,809
Cyfanswm gwariant: £218,778

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dwyrain Swydd Gaerlleon
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Gwynedd
  • Halton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Ebrill 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 521700 WIDNES DISTRICT SCOUT COUNCIL
  • 16 Gorffennaf 2013: y derbyniwyd cronfeydd gan 507606 NORTH WEST CHESHIRE DISTRICT SCOUT COUNCIL
  • 04 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1029515 BEACON VENTURE SCOUT UNIT
  • 17 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • Mersey Weaver (Enw gwaith)
  • Mersey Weaver Scout District (Enw gwaith)
  • Mersey Weaver Scouts (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jeff Shaw Cadeirydd 29 April 2015
Dim ar gofnod
Krish Daryanani Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
Aaron Cawley Ymddiriedolwr 06 May 2025
4TH WIDNES (ST. BEDE'S) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Grace Ellen Wheeler Ymddiriedolwr 03 May 2023
Dim ar gofnod
Andrew Steven Wheeler Ymddiriedolwr 20 May 2021
Dim ar gofnod
Oliver Chambers Ymddiriedolwr 26 March 2018
Dim ar gofnod
Michelle Lisa Pickstock Ymddiriedolwr 21 May 2017
Dim ar gofnod
Cath Mudford Ymddiriedolwr 30 June 2016
Dim ar gofnod
Ronald Sayle Ymddiriedolwr 05 June 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £182.28k £145.09k £200.91k £225.29k £192.81k
Cyfanswm gwariant £180.56k £139.69k £202.17k £258.02k £218.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £41.74k £40.81k £7.33k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 11 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 29 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 29 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 21 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 21 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Mersey Weaver Scouts
The Heath Business & Technical Park
RUNCORN
Cheshire
WA7 4QX
Ffôn:
+44 1928352120