TRINKET BOX PRE SCHOOL LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates a pre school which is open to all the children from the community between the ages of 2-5 years. The pre school actively engages with the childrens' parents and carers through regular communication and feeback on their child's development and progress. Income received is reinvested in the pre school to improve the facilities and resources for the children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £266,833 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1138366 TRINKET BOX PRESCHOOL
- 16 Ionawr 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Campbell | Cadeirydd | 24 June 2021 |
|
|
||||
Hannah Reddihough | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Claire Bowman | Ymddiriedolwr | 17 October 2024 |
|
|
||||
Elena Scott | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Jennifer Dalley | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Sophie Rivers | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Hazel Wright | Ymddiriedolwr | 24 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Robinson | Ymddiriedolwr | 08 January 2021 |
|
|
||||
Kevin David Lockhart | Ymddiriedolwr | 21 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £259.00k | £267.09k | £271.43k | £302.99k | £297.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £257.89k | £282.99k | £293.48k | £301.37k | £305.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £210.80k | £229.57k | £228.63k | £234.94k | £266.83k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.70k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 23 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 06 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 15 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08 SEP 2011 as amended on 24 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND C0001ARE FACILITIES, FAMILY LEARNING AND EXTENDED HOURS GROUPS, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY (B) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS. (C) INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIMS AND OBJECTS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TRINKET BOX PRE SCHOOL LTD
C/O THORPE GREENWAYS SCHOOLS
GREENWAYS
SOUTHEND ON SEA
ESSEX
SS1 3BS
- Ffôn:
- 01702582533
- E-bost:
- enquiries@thetrinket.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window