Hanes ariannol BURTON-ON-TRENT UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)

Rhif yr elusen: 1146122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.94k £7.96k £13.60k £22.40k £33.67k
Cyfanswm gwariant £25.34k £20.68k £12.75k £22.39k £28.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A