ymddiriedolwyr WIRKSWORTH SWIMMING POOL
Rhif yr elusen: 1146716
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoe Alexandra Kay | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Dean Jones | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Jill Katherine Warren | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|||||
Paul Hunter | Ymddiriedolwr | 18 February 2015 |
|
|
||||
MR BERNARDO VEGA-ARNANZ | Ymddiriedolwr | 27 March 2012 |
|
|
||||
JANNINE MCCARTHY | Ymddiriedolwr | 27 March 2012 |
|
|||||
DAVID BAKER | Ymddiriedolwr | 27 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.