FRIENDS OF IBBA GIRLS SCHOOL, SOUTH SUDAN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The UK charity supports and funds a school for girls in Ibba, South Sudan. The school opened to its first intake of 40 girls in 2014. Each year about 40 more girls have joined, so that the school is now full with 360 girls in 2023. The school employs 40 people as teachers, matrons, cooks, cleaners, etc. The charity continues to raise funds to finance school buildings and operating costs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweriniaeth De Swdan
Llywodraethu
- 17 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 702516 THE WOOLHOPE TRUST
- 02 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher John Trott | Cadeirydd | 23 June 2024 |
|
|
||||
Kristine Atong Malok | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Sarah Harding | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|||||
Justin Nyieer Gordon Muortat | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Dame Rosalind Marsden | Ymddiriedolwr | 29 March 2017 |
|
|||||
JULIA SANDERS | Ymddiriedolwr | 25 September 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR JEAN FRASER HARTLEY | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
||||
Hugh Paget | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £431.51k | £488.14k | £478.31k | £352.69k | £242.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £369.51k | £253.73k | £479.45k | £435.63k | £435.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 DEC 2011
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT - 3.1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN PARTICULAR (BUT WITHOUT LIMITATION) BY PROVIDING FINANCIAL AND OTHER FORMS OF SUPPORT FOR THE BUILDING, ESTABLISHMENT AND RUNNING OF A GIRLS SCHOOL IN IBBA, SOUTH SUDAN TO PROVIDE HIGH QUALITY EDUCATION ROOTED IN CHRISTIAN VALUES; 3.2 TO PROVIDE FUNDING AND SUCH OTHER FORMS OF SUPPORT TO ENABLE ACCESS FOR CHILDREN OF ALL FAITHS (AND NONE) WHATEVER THEIR BACKGROUND, STATUS OR FINANCES; 3.3 TO PROVIDE FUNDING FOR RESIDENTIAL FACILITIES SO THAT THE SCHOOL MAY SERVE THE NEEDS NOT ONLY OF IBBA VILLAGE AND IBBA COUNTY BUT WESTERN EQUATORIA STATE AS WELL; AND 3.4 TO FULFIL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED TO THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
77 STYVECHALE AVENUE
COVENTRY
CV5 6DW
- Ffôn:
- 02476715655
- E-bost:
- connect@friendsofibba.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window