BEN'S HEROES TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relieve sickness in children with cancer, under the age of 18, by providing financial aid and support to assist with accessing new treatments /drugs not available on the NHS but which are supported by the child?s oncology consultant. Where financially practical, ease the suffering of children with cancer by offering support and funding for projects which improve the quality of the child?s life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Mawrth 2012: Cofrestrwyd
- 30 Mawrth 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.50k | £92.00k | £132.98k | £29.62k | £43.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.75k | £75.42k | £165.17k | £51.36k | £55.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 07 Mawrth 2020 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | 07 Mawrth 2020 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 14 Ionawr 2019 | 75 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2017
(Mae'r cyfrifon |
14 Ionawr 2019 | 75 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 10/12/2011
Gwrthrychau elusennol
(1)TO RELIEVE SICKNESS IN CHILDREN WITH CANCER, UNDER THE AGE OF 18 AND TREATED WITHIN THE UK, BY PROVIDING FINANCIAL AID AND SUPPORT TO ASSIST WITH ACCESSING NEW TREATMENTS /DRUGS NOT AVAILABLE ON THE NHS BUT WHICH ARE FULLY SUPPORTED BY THE CHILD'S LEAD ONCOLOGY CONSULTANT.(2) WHERE FINANCIALLY PRACTICAL, EASE THE SUFFERING OF CHILDREN WITH CANCER BY OFFERING SUPPORT AND FUNDING FOR PROJECTS WHICH IMPROVE THE QUALITY OF THE CHILD'S LIFE.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window