ymddiriedolwyr SUSSEX CANCER FUND
Rhif yr elusen: 1147195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID JAMES BLOOMFIELD | Cadeirydd | 09 May 2012 |
|
|
||||
Neil Pearce | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|||||
Stephen David Crocker | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|||||
Russell Hay Taylor | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|||||
Frank Sims | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|||||
Jean Tremlett | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.