PRIMARY LATIN PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the teaching and learning of Latin to primary school teachers and children. Hosting training days and paying grants to support Greek and Latin.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1135379 CLASSICS FOR ALL
- 25 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
- 19 Ebrill 2024: Tynnwyd (WEDI UNO)
- MINIMUS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.97k | £4.99k | £6.68k | £4.96k | £5.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.99k | £5.45k | £7.38k | £9.06k | £6.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 07 Mehefin 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 17 Awst 2020 | 78 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24/04/2010
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE PRIMARY LATIN PROJECT SHALL BE TO SUPPORT AND PROMOTE THE STUDY AND TEACHING OF LATIN PARTICULARLY AT PRIMARY SCHOOL LEVEL
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window