THE HONOURABLE COMPANY OF GLOUCESTERSHIRE CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of exclusively charitable purposes which are beneficial to the counties of Gloucestershire and South Gloucestershire. This includes the advancement of education and training, arts culture and heritage, health, amateur sport, conservation of historic buildings, relief of poverty, improvement of community relations and social conditions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- De Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 12 Mehefin 2012: Cofrestrwyd
- HCG CHARITY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Michael Tiffin Downton | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||||||
Peter Andrew Lachecki | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||||||
Karen Jane Morgan OBE, DL | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|||||||||
William Harry John Armiger | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||||||
MICHAEL DAVID JONES | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||||||
Robert Wharton | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||||||
Julie Dawn Kent MBE | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|
||||||||
Duncan John Studd Munro | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||||||
MARK HURRELL | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|||||||||
Lt Col Andrew James Tabor JP | Ymddiriedolwr | 29 April 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.45k | £21.79k | £32.49k | £28.72k | £56.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.01k | £19.00k | £17.05k | £24.85k | £37.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21/03/2012 AS AMENDED BY DEED DATED 08/09/2015 as amended on 25 Jan 2022 as amended on 10 Jun 2022 as amended on 04 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
1.1.THE PROMOTION OF ANY EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSE WHICH IN THE OPINION OF THE TRUSTEES IS BENEFICIAL TO THE COMMUNITY WITH A PREFERENCE FOR THE COMMUNITY IN THE COUNTY OF GLOUCESTERSHIRE AND THE COUNTY OF SOUTH GLOUCESTERSHIRE INCLUDING:- 1.1.1. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING; 1.1.2. THE ADVANCEMENT OF THE ARTS, CULTURE AND HERITAGE; 1.1.3. THE ADVANCEMENT OF HEALTH AND/OR SAVING OF LIVES; 1.1.4. THE ADVANCEMENT OF AMATEUR SPORT; 1.1.5. THE CONSERVATION AND PRESERVATION OF HISTORIC BUILDINGS AND SITES; 1.1.6. THE PREVENTION AND/OR RELIEF OF POVERTY; 1.1.7. THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF COMMUNITY RELATIONS AND SOCIAL CONDITIONS.1.2.TO RAISE FUNDS FOR CHARITABLE PURPOSES AND TO MAKE DONATIONS FOR ANY CHARITABLE PURPOSE IN THE COUNTY OF GLOUCESTERSHIRE AND THE COUNTY OF SOUTH GLOUCESTERSHIRE. 1.3.TO ASSIST ANY SOCIETY, CORPORATION, CHARITY OR OTHER BODY OR PERSON BY ADVICE, GRANTS OR MONEY WITHIN THE PURPOSES OF THE TRUST. 1.4.TO UNDERTAKE RESEARCH, SURVEYS AND INVESTIGATIONS AND TO PUBLISH THE RESULTS OF THE RESEARCH.
Maes buddion
THE COUNTY OF GLOUCESTERSHIRE AND SOUTH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodborough
Mopla Road
Tutshill
CHEPSTOW
NP16 7PS
- Ffôn:
- 01291625059
- E-bost:
- fullers@woodbro.plus.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window