FATHER'S PLACE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sunday services in Wrexham open to the public; running a playgroup four days a week; running a parent and toddler group one day a week; pioneering and running a community cafe in the village of Rhos which provides opportunities for volunteers; regular meetings provided for youth; midweek meetings available weekly for church members.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £19,152 o 11 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wrecsam
Llywodraethu
- 26 Mai 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 238037 BETHANIA BAPTIST CHAPEL - TRUST FUNDS AND PROPERTY...
- 04 Mai 2012: Cofrestrwyd
- THE COMMUNITY CHURCH WREXHAM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Ann Black | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Garan York | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
PAUL SPENCER IZZARD | Ymddiriedolwr | 09 October 2017 |
|
|
||||
PHILIP HUGH ARTON | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
||||
IOLO THOMAS | Ymddiriedolwr | 04 April 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.94k | £288.36k | £228.24k | £244.69k | £276.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.69k | £203.15k | £194.09k | £211.12k | £255.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | N/A | £5.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.87k | £74.68k | £27.46k | £14.87k | £19.15k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 MAR 2012
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS("OBJECTS")ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING:(1)TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO INCLUDING BY MEANS OF THE PUBLICATION, PRINTING AND DISTRIBUTION OF CHRISTIAN LITERATURE IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT;(2)TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK, AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT;(3)TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES BY SUCH MEANS AS THE DIRECTORS MAY CONSIDER APPROPRIATE INCLUDING BY MEANS OF ESTABLISHING AND OPERATING ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT OR ESTABLISHMENTS IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT;(4)TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE DIRECTORS MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Community Church
15 Prices Lane
WREXHAM
Clwyd
LL11 2NB
- Ffôn:
- 01978291282
- E-bost:
- office@fathersplace.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window