MILFORD ON SEA ARTS AND MUSIC FESTIVAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation of a four day Arts and Music Festival based around the Village Green at Milford on Sea. Further events are arranged around the village during the Festival period including play readings, music and a film.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2012: Cofrestrwyd
- 23 Mawrth 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.45k | £22.44k | £27.40k | £27.62k | £21.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.48k | £22.85k | £23.30k | £22.33k | £25.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 02 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 25 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 25 Hydref 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 10 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 10 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 27 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 FEB 2012
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ARTS, MUSIC AND CULTURE IN ALL ASPECTS AND BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS; 3.2 TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL THINK FIT BUT IN PARTICULAR THROUGH THE MAKING OF GRANTS AND DONATIONS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window