Ymddiriedolwyr BRIDGE JUNIOR FOOTBALL CLUB LIMITED
Rhif yr elusen: 1147961

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Paul Robertson | Cadeirydd | 13 April 2020 |
|
|
||||
Luca Nardella | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Cheryl Spence | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Mason Jackson | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
James Bannon | Ymddiriedolwr | 04 August 2022 |
|
|
||||
Dave James Lee | Ymddiriedolwr | 13 April 2022 |
|
|
||||
Gary Oldfield | Ymddiriedolwr | 13 April 2020 |
|
|
||||
JOANNE CARR | Ymddiriedolwr | 13 April 2020 |
|
|
||||
Stephen McGuinness | Ymddiriedolwr | 13 April 2020 |
|
|
||||
MICHAEL RUKOWSKYJ | Ymddiriedolwr | 28 May 2012 |
|
|
||||
GARRY SMITH | Ymddiriedolwr | 28 May 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.