ROGERSTONE PUBLIC WELFARE GROUNDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of leisure facilities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Casnewydd
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 1973: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryland Lloyd | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Donald Timothy Mlewa Dr | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||
Stephen Meek | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Gavin Foley | Ymddiriedolwr | 27 October 2023 |
|
|
||||
Jonathan Gibbons | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
ANITA HOBBS | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
John Reynolds | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
BEVERLEY DAVIES | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Steven Larcombe | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Katherine Claire Hopkins | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
Stewart Jones | Ymddiriedolwr | 10 May 2017 |
|
|
||||
YVONNE FORSEY | Ymddiriedolwr | 07 March 2014 |
|
|||||
STEPHEN MARTIN BOWEN | Ymddiriedolwr | 08 July 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 31 DECEMBER 1927
Gwrthrychau elusennol
TO LAY OUT AND MAINTAIN AS A PUBLIC RECREATION AND PLEASURE GROUND FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS IN THE CIVIL PARISH OF ROGERSTONE.
Maes buddion
ROGERSTONE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TYDU COMMUNITY HALL
WELFARE GROUNDS, TREGWILYM ROAD
ROGERSTONE
NEWPORT
NP10 9EQ
- Ffôn:
- 01633 546696
- E-bost:
- rogerstonecc@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window