Hanes ariannol GIFTED AND TALENTED FOUNDATION AFRICA
Rhif yr elusen: 1149043
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2018 | 30/05/2019 | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £120 | £1.11k | £8.00k | £120 | £1.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £750 | £1.05k | £9.70k | £0 | £920 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.