ymddiriedolwyr TOMORROW'S WOMEN
Rhif yr elusen: 1148800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAUREEN THOMPSON | Cadeirydd | 04 May 2012 |
|
|
||||
Pauline Jane Jones | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Neil Richard Anthony Willcox | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Bethany Cordell | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Sarah Louise Dodd | Ymddiriedolwr | 13 August 2024 |
|
|
||||
Tracy Hayes | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Linda Jones | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Fleur Jones | Ymddiriedolwr | 08 March 2018 |
|
|
||||
Sandra Rosemary Jones | Ymddiriedolwr | 28 March 2017 |
|
|
||||
KEVIN VINCENT SWEENEY | Ymddiriedolwr | 20 January 2017 |
|
|
||||
Adam Woodcock | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
CHRISTOPHER LUCAN-PRATT | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.