Hanes ariannol POSITIVE PETE
Rhif yr elusen: 1147851
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2015 | 30/11/2016 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.03k | £13.05k | £19.36k | £9.63k | £14.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.39k | £6.03k | £8.31k | £7.21k | £8.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.