ymddiriedolwyr BLACKPOOL REFORM JEWISH CONGREGATION
Rhif yr elusen: 1148088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rachel Davina Tax | Cadeirydd | 28 April 2019 |
|
|
||||
James Hardman | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
David Whippman | Ymddiriedolwr | 31 May 2020 |
|
|
||||
Michael Benjamin Tax | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
AVRIL MANNINO | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
|||||
ELIZABETH TAX | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
MARTIN BLOCK | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
GILLIAN CANTOR | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
SARA REBEKAH TAX | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
Alan Charles Martin Cantor | Ymddiriedolwr | 11 July 2012 |
|
|||||
LESLIE FIRTH | Ymddiriedolwr | 11 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.