ymddiriedolwyr THE LILY MAE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1149341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY HEAPS | Cadeirydd | 18 September 2012 |
|
|
||||
David Slann | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Nicholas Roper | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Simon Rainer | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Jack Taylor | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Kirri Louise Gooch | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Amanda Patricia Price | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
SAMUEL RICHARDS | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
Kayleigh Louise Blackstock | Ymddiriedolwr | 04 January 2018 |
|
|
||||
Adam Daniel Brook | Ymddiriedolwr | 20 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.