Hanes ariannol CARIBBEAN BIODIVERSITY FUND

Rhif yr elusen: 1149889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (181 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.85m £41.59m £2.75m £3.11m £14.39m
Cyfanswm gwariant £1.50m £7.21m £8.88m £10.47m £16.54m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £4.29m
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £302.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £3.14m £39.40m £551.88k £881.86k £11.38m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £3.14m £39.40m £551.88k £881.86k £11.38m
Incwm - Buddsoddiad £4.70m £2.19m £2.20m £2.22m £3.01m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.27m £6.84m £8.49m £10.04m £16.19m
Gwariant - Ar godi arian £223.15k £368.00k £382.58k £435.37k £348.50k
Gwariant - Llywodraethu £58.40k £0 £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £804.95k £6.84m £8.49m £10.04m £16.19m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £223.15k £368.00k £382.58k £435.37k £348.50k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0