ymddiriedolwyr LIGHTWAVES COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1150892
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mick McKigney | Cadeirydd | 06 June 2018 |
|
|
||||
Hayley Grocock | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Sam Bedford | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
John Coulton | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Diana Bracewell | Ymddiriedolwr | 18 May 2016 |
|
|
||||
ILONKA GEERTRUDA MARIA VAN RIJN | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||
JON HOWARD | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
|
||||
MOHAMMED AYUB | Ymddiriedolwr | 27 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.