THE SMILEY RILEY FUND UK
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity Ball Funday Sports events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 05 Mawrth 2015: Re-registered
- 09 Chwefror 2020: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/08/2013 | 28/08/2014 | 28/08/2015 | 28/08/2016 | 28/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.00k | £9.50k | £9.35k | £9.40k | £5.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £6.10k | £1.60k | £3.00k | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Awst 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Awst 2017 | 04 Hydref 2018 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Awst 2016 | 06 Chwefror 2018 | 223 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Awst 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28 AUG 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ('THE OBJECTS')ARE:THE CHARITY'S OBJECTS ("OBJECTS") ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: A) TO RELIEVE CHILDREN (AND THEIR FAMILIES) OF THE TRAUMA OF THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CANCER OR BRAIN TUMOURS BY THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT(IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO)THE PROVISION OF TRAVEL EXPENSES TO ENABLE THEM TO ATTEND HOSPITALS FOR THEIR TREATMENT; B) TO FURTHER THE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF CANCER, ITS TREATMENT AND ITS EFFECTS BY THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT FOR THE MARTIN HOUSE CHILDREN'S HOSPICE, BOSTON SPA, WETHERBY LS3 6TX
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window