OTLEY ACTION FOR OLDER PEOPLE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Aims and Objectives The charity is established to relieve the following charitable needs of older people living in Otley, Pool and Arthington: 1) To relieve poverty 2) To preserve and protect good health 3) To advance education, and 4) To promote the social inclusion of such people who are excluded from society because they are house-bound.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £69,788 o 1 gontract(au) llywodraeth a £30,201 o 6 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 1060379 OTLEY ACTION FOR OLDER PEOPLE
- 04 Chwefror 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Page | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
Pauline Padden | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||
TIMOTHY DALBY DIPSW | Ymddiriedolwr | 25 October 2017 |
|
|
||||
Frank Jordan | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
Gillian Chapman | Ymddiriedolwr | 10 August 2016 |
|
|
||||
Nigel James Gill | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|
||||
Ailsa Bearpark | Ymddiriedolwr | 15 July 2015 |
|
|||||
PAM GILL | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
DORIS GAGEN | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
|
||||
JOHN EVELEIGH | Ymddiriedolwr | 26 November 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.72k | £244.54k | £242.40k | £255.65k | £403.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £189.10k | £217.14k | £221.67k | £255.04k | £349.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £69.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £84.37k | £119.76k | £112.52k | £88.65k | £30.20k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 26 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 SEP 2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/01/2013
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY IS ESTABLISHED TO RELIEVE THE FOLLOWING CHARITABLE NEEDS OF OLDER PEOPLE LIVING IN OTLEY, POOL & ARTHINGTON:- 1)TO RELIEVE POVERTY; 2)TO PRESERVE AND PROTECT GOOD HEALTH; 3)TO ADVANCE EDUCATION;AND 4)TO PROMOTE THE SOCIAL INCLUSION OF SUCH PEOPLE WHO ARE EXCLUDED FROM SOCIETY BECAUSE THEY ARE HOUSE-BOUND, OR WHO ARE UNABLE TO DRIVE OR EASILY ACCESS PUBLIC TRANSPORT AND TO ASSIST THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES DEEM FIT.
Maes buddion
OTLEY, POOL & ARTHINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Otley Action for Older People
Crossgate
OTLEY
LS21 3AA
- Ffôn:
- 01943463965
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window