NIGHT CHURCH HASTINGS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To operate Hastings Night Church regularly, in Hastings Town Centre, East Sussex opening from 10pm at night on regular Saturday nights offering Christian love and support to visitors in a non judgemental way.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE WALLER | Cadeirydd | 26 October 2012 |
|
|
||||
KEVIN JAMES COOPER | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £460 | £310 | £300 | £125 | £2 | |
|
Cyfanswm gwariant | £356 | £0 | £50 | £60 | £25 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 31 Ionawr 2025 | 153 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 08 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 SEP 2012
Gwrthrychau elusennol
2.1 TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES BY SUCH MEANS AS THE STEERING GROUP MAY CONSIDER APPROPRIATE IN HASTINGS & ROTHER AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE STEERING GROUP MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO FULFILL SUCH OTHER PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AND ARE CONNECTED WITH THE CHARITABLE WORK OF THE CHARITY. 2.2 TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN HASTINGS & ROTHER AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE STEERING GROUP MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. 2.3 TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE CORE VALUES AND MISSION STATEMENT APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO IN HASTINGS & ROTHER AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE STEERING GROUP MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY MEANS OF CARING, LISTENING AND HELPING PEOPLE ON THE STREETS AND AT NIGHT CHURCH VENUES DAY AND NIGHT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Salisbury Road
St. Leonards-on-Sea
TN37 6RX
- Ffôn:
- 07479957051
- E-bost:
- nightchurchhastings@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window