Hanes ariannol JEWISH FUTURES TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1151066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.87m | £9.59m | £9.42m | £8.35m | £11.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.67m | £9.41m | £7.64m | £7.75m | £10.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £699.70k | £496.01k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.47m | £6.39m | £7.31m | £7.10m | £8.08m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.88k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.38m | £3.17m | £1.39m | £725.21k | £3.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £354 | £26 | £18.45k | £32.48k | £5.91k | |
|
Incwm - Arall | £25.04k | £31.90k | £699.70k | £496.01k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.09m | £8.79m | £7.22m | £7.32m | £10.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £575.08k | £618.39k | £418.95k | £434.38k | £383.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.56k | £33.00k | £24.42k | £28.37k | £25.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £293.26k | £149.96k | £129.88k | £28.60k | £199.59k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.