ymddiriedolwyr WEST HOWE COMMUNITY ENTERPRISES
Rhif yr elusen: 1157732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Iggulden | Cadeirydd | 09 February 2016 |
|
|
||||||||
Patricia Neilson | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||||||
Leonora Gabrielle Spearpoint | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||||||
Jane Kelly | Ymddiriedolwr | 25 May 2018 |
|
|||||||||
JAQUELINE GRABOWSKI | Ymddiriedolwr | 04 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.