ST MARYS INDIAN ORTHODOX CONGREGATION OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Mainly Bible class for the church youth members,Sunday School,Christmas carol service, church choir and songs,food festival, Harvest festival , religious and cultural programmes. We announce about the programmes in the church after mass interested to participate in any kind of religious and cultural programmes. We provide equal opportunities for everyone whoever interested to participate .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Rydychen
- India
Llywodraethu
- 26 Tachwedd 2012: Cofrestrwyd
- ST. MARY'S INDIAN (MALANKARA) ORTHODOX CHURCH (Enw gwaith)
- ST MARYS INDIAN ORTHODOX CONGREGATION (Enw blaenorol)
- ST MARYS INDIAN ORTHODOX CONGREGATION/CHURCH (Enw blaenorol)
- ST. MARY?S INDIAN (MALANKARA) ORTHODOX CHURCH (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARUGHESE K CHERIAN | Cadeirydd | 04 November 2012 |
|
|
||||
Rajin veluthedathuparambil Poulose | Ymddiriedolwr | 17 August 2024 |
|
|
||||
Jaic George | Ymddiriedolwr | 17 August 2024 |
|
|
||||
Biby Abraham Thomas Male | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
KOSHY T CHACKO | Ymddiriedolwr | 04 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.15k | £6.07k | £11.02k | £18.58k | £39.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.30k | £3.63k | £7.55k | £13.76k | £23.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ebrill 2024 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 DEC 2009 AS AMENDED ON 17/11/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ORTHODOX CHRISTIAN FAITH TO FURTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 NUFFIELD ROAD
HEADINGTON
OXFORD
OX3 8RQ
- Ffôn:
- 07908544181
- E-bost:
- stmarysorthodoxoxford@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window