UMN SUPPORT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
UMNST is an independent Christian charity focusing on addressing poverty primarily in Nepal by in particular, but not solely, promoting the charitable purposes of United Mission to Nepal an INGO that has worked only in Nepal for over sixty years to alleviate poverty, and its 50+ Nepali registered partner organisations and its two hospitals.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 17 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Nepal
Llywodraethu
- 30 Ebrill 2013: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR MARK GALPIN | Cadeirydd | 01 March 2013 |
|
|
||||
Caroline Anne Trimble | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Dhana Lama | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Peter Stuart Lockwood | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Dr David Andrew Rodgers | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|||||
Joel Andrew Hafvenstein | Ymddiriedolwr | 24 May 2016 |
|
|
||||
ALAN PENN | Ymddiriedolwr | 01 March 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/09/2019 | 17/09/2020 | 17/09/2021 | 17/09/2022 | 17/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £117.03k | £281.45k | £755.42k | £139.97k | £192.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.53k | £38.12k | £964.70k | £130.31k | £170.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £745.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £341 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £9.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £964.70k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £964.36k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 17 Medi 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Medi 2023 | 16 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 17 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Medi 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 17 Medi 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Medi 2021 | 12 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 17 Medi 2020 | 04 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Medi 2020 | 04 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 17 Medi 2019 | 15 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 17 Medi 2019 | 15 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18 SEP 2012
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: (A)(I)TO RELIEVE PERSONS IN NEPAL AND ELSEWHERE WHO ARE IN NEED BY REASON OF POVERTY, SICKNESS OR DISTRESS OR AS A RESULT OF CONFLICT, DIRECTLY AND THROUGH THE CHRISTIAN COMMUNITY, AND IN SO DOING TO DEMONSTRATE THE CHRISTIAN COMMITMENT OF THE CHARITY'S MEMBERS AND STAFF; (II) TO ADVANCE EDUCATION AND HEALTH IN NEPAL AND ELSEWHERE; AND (III) IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH UMN AND TO RAISE AND ADMINISTER FUNDS FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES. (B) TO PROMOTE SUCH OTHER PURPOSES BEING EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 The Meadows
DUNGANNON
County Tyrone
BT71 6PW
- Ffôn:
- 02887727668
- E-bost:
- info@umnsupporttrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window