LLANDOVERY YOUNG FARMERS CLUB

Rhif yr elusen: 1150175
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Youth Organisation for members between 10 and 26 years of age

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023

Cyfanswm incwm: £9,708
Cyfanswm gwariant: £5,552

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sir Gaerfyrddin

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Rhagfyr 2012: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • LLANDOVERY YFC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Catherine Hughes Ymddiriedolwr 09 February 2024
CYLCH MEITHRIN TRE FICER
Derbyniwyd: Ar amser
HUW REES Ymddiriedolwr 12 December 2012
Dim ar gofnod
DWYLAN DAVIES Ymddiriedolwr 12 December 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2019 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/07/2023
Cyfanswm Incwm Gros £6.71k £5.46k £970 £870 £9.71k
Cyfanswm gwariant £9.63k £4.50k £540 £2.52k £5.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 02 Awst 2024 63 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 13 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 26 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2019 07 Awst 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Young Farmers Club
Agricultural House
32 Cambrian Place
Carmarthen
SA31 1QG
Ffôn:
01267237693