ymddiriedolwyr GREATHAM COMMUNITY ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1150667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Lee | Ymddiriedolwr | 16 August 2024 |
|
|
||||
Dr Angela Lyn Reeve | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Anita Stitt | Ymddiriedolwr | 23 July 2021 |
|
|
||||
Robert Emmerson | Ymddiriedolwr | 27 July 2015 |
|
|
||||
JEAN ROSINA JONES | Ymddiriedolwr | 14 December 2012 |
|
|
||||
JUDITH SHIELD | Ymddiriedolwr | 14 December 2012 |
|
|
||||
BRIAN ROBERT WALKER | Ymddiriedolwr | 14 December 2012 |
|
|||||
MURIEL AGNES MCINTYRE | Ymddiriedolwr | 14 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.