Hanes ariannol SYRIAN KURDISH CENTRE

Rhif yr elusen: 1150967
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019 30/04/2020 30/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £1.93k £2.06k £171 £1.50k £0
Cyfanswm gwariant £1.65k £1.00k £450 £1.40k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A