ymddiriedolwyr WALTON PARISH NURSING, FELIXSTOWE
Rhif yr elusen: 1151953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Mary Garfield | Cadeirydd | 31 October 2021 |
|
|||||
Rev Alberta Konadu-Yiadom | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Sandra Margaret Cooper | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
SANDRA MARGARET GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Hazel Rusby | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
||||
Robin Pattinson | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
||||
DR ANDREW GRAHAM RICHARD MARFLEET | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.